Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2006 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк Стройкредит
Регистрационный номер
18
БИК
44585718
Почтовый адрес
127051, г. Москва, ул. Цветной Бульвар д. 22, стр. 1
NN | Наименование показателя | Данные за отчетный период |
---|---|---|
1 | Состав участников банковской (консолидированной) группы: | |
1.1 | ОАО КБ 'Стройкредит' | |
1.2 | ООО ЧОП 'Вымпел-Тюмень' | 100 |
1.3 | ЗАО 'Еврокоммерц - Стройкредит' | 51 |
1.4 | ООО 'Стройкредит - Лизинг' | 100 |
1.5 | ООО КБ 'Стройкредит - Казань' | 90 |
1.6 | ООО 'Строй - Лизинг' | 100 |
1.7 | ООО 'СКЛ - Инвест' | 100 |
2 | Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов | |
2.1 | Величина собственных средств, тыс. руб. | 1 676 072 |
2.2 | Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент | 10 |
2.3 | Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент | 13,9 |
2.4 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 402 872 |
2.5 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб. | 19 096 |
Заместитель Председателя Правления: Жейкаре Татьяна Анатольевна
Главный бухгалтер: Осипова Ирина Ивановна
- Дата опубликования годового отчета: 05.07.2006
- Дата аудиторского заключения: 05.06.2006
- Аудиторское заключение: безоговорочно положительное мнение.
- Наименование аудиторской организации: ООО "Внешаудит консалтинг"
- Лицензия: 001118 (Министерство финансов Российской Федерации)
- Дата выдачи лицензии: 24.07.2002
- Срок действия лицензии: 24.07.2002-23.07.2007
- Свидетельство о государственной регистрации аудиторской организации: 394831 (10.07.2000)
- Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: да
- Руководитель аудиторской организации: Трохова Ольга Васильевна
- Лицо, проводившее аудит (возглавлявшее проверку): Мыза Лариса Алексеевна, квалификационный аттестат: 005678 (16.07.2003-16.07.2099)
Страница была полезной?