Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Кредитный Агропромбанк (ООО)
Регистрационный номер
2880
БИК
44552710
Почтовый адрес
140061,Московская область,г.Лыткарино,мкр-н 5,кв-л 2,д.13
NN | Наименование показателя | Данные за отчетный период |
---|---|---|
1 | Состав участников банковской (консолидированной) группы: | |
1.1 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ' КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК' ( общество с ограниченной ответственностью) | 0 |
1.2 | ОАО Коммерческий банк 'КАМАБАНК' | 78,1 |
1.3 | ОАО Коммерческий банк 'АГРОИМПУЛЬС' | 0 |
1.4 | ООО 'КАМАИНВЕСТ' | 100 |
2 | Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов | |
2.1 | Величина собственных средств, тыс. руб. | 1 539 468 |
2.2 | Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент | 10 |
2.3 | Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент | 10,3 |
2.4 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 770 896 |
2.5 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб. | 2 912 |
Зам.Председателя Правления: Зайчиков А.М.
Заместитель Главного бухгалтера: Решинская Е.И.
- Дата опубликования годового отчета: 12.05.2005
- Дата аудиторского заключения: 25.04.2005
- Аудиторское заключение: безоговорочно положительное мнение.
- Наименование аудиторской организации: ООО"РСМ Топ-Аудит"
- Лицензия: Е004827 (Министерство финансов Российской Федерации)
- Дата выдачи лицензии: 01.08.2003
- Срок действия лицензии: 01.08.2003-01.08.2008
- Свидетельство о государственной регистрации аудиторской организации: 1027700257 (27.09.2002)
- Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: да
- Руководитель аудиторской организации: Лернер Роман Михайлович
- Лицо, проводившее аудит (возглавлявшее проверку): Кондратьева Вера Петровна, квалификационный аттестат: К000705 (26.08.2002-26.08.2012)
Страница была полезной?